ymddiriedolwyr PUNGUDUTIVU WELFARE ASSOCIATION (U.K.)
Rhif yr elusen: 1141097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinnadurai Kirupananthavel | Cadeirydd | 25 May 2018 |
|
|
||||
Muthuthamby Sivapalan | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
Premananthan Sivasamy | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Sockalingam Anandalingam | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
KURUMOORTHY BARATHITHASAN | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Sellathurai Mohanasundaram | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|
||||
SOCKALINGAM KARUNALINGAM | Ymddiriedolwr | 23 July 2015 |
|
|||||
THAMPIPPILAI MANMATHARAJAH | Ymddiriedolwr | 23 October 2012 |
|
|
||||
Dr SUBRAMANIAM SHANMUGALINGAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.