Hanes ariannol SOUTH BOOKHAM SPACE LIMITED
Rhif yr elusen: 1141705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.96k | £58.47k | £46.18k | £28.54k | £20.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.38k | £78.82k | £18.32k | £26.75k | £21.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £240 | £400 | £360 | £35 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | N/A | £8.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.