Hanes ariannol HOPE CORNER
Rhif yr elusen: 1138720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £330.77k | £359.43k | £329.35k | £245.96k | £224.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £264.58k | £294.39k | £284.14k | £320.74k | £257.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £211.80k | £233.20k | N/A | £148.55k | £140.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.80k | £5.51k | £32.81k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.