Hanes ariannol RCCG SHINING LIGHT CHRISTIAN CONNECTIONS
Rhif yr elusen: 1141538
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/01/2018 | 09/01/2019 | 09/01/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.94k | £23.71k | £20.80k | £19.33k | £16.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.68k | £35.51k | £27.92k | £17.18k | £21.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.