Hanes ariannol HELPP (HELP EDUCATION AND LEARNING FOR PARENTS BY PARENTS)
Rhif yr elusen: 1139691
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2014 | 30/11/2015 | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08k | £6.08k | £1.36k | £898 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63k | £4.18k | £2.72k | £1.68k | £972 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.