Hanes ariannol FORCE CANCER CHARITY
Rhif yr elusen: 1140676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £1.31m | £1.24m | £1.03m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.57m | £1.67m | £1.38m | £1.31m | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £41.70k | £19.14k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £863.59k | £519.53k | £829.02k | £452.53k | £1.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £760.01k | £735.41k | £386.05k | £555.12k | £596.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.57k | £16.98k | £2.59k | £7.82k | £15.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.39k | £30.32k | £21.44k | £13.86k | £14.86k | |
|
Incwm - Arall | £3.13k | £7.09k | £3.25k | £3.31k | £3.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £636.84k | £278.70k | £264.05k | £207.15k | £629.54k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.14m | £1.21m | £998.96k | £910.28k | £852.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £432.27k | £461.19k | £378.40k | £394.85k | £422.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.30k | £14.88k | £18.90k | £22.14k | £15.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £77.50k | £57.01k | £13.06k | £26.13k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.64k | £5.95k | £6.32k | £4.21k | £1.94k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.