Hanes ariannol THE CO-MISSION CHURCHES TRUST
Rhif yr elusen: 1139922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.88m | £5.36m | £2.91m | £3.26m | £3.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.09m | £2.36m | £2.36m | £2.69m | £3.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.50m | £2.85m | £2.89m | £2.75m | £3.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £2.98k | £9.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £73.26k | £2.44m | £23.02k | £82.58k | £112.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.09k | £1.41k | £4.75k | £2.78k | £7.78k | |
|
Incwm - Arall | £309.62k | £72.33k | £0 | £422.55k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.09m | £2.36m | £2.35m | £2.69m | £3.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.46k | £6.09k | £16.67k | £17.82k | £12.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £612.19k | £281.93k | £284.75k | £393.66k | £304.86k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £6.11k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.