ymddiriedolwyr AGE CONCERN EPSOM & EWELL
Rhif yr elusen: 1139652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Caroline Ann Laudy | Cadeirydd | 30 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Woods | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Mona Patel | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Adriana Lazdins | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Nicholas Brodie | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Alan Paterson | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.