ymddiriedolwyr RIPON MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1141462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Michael Ling | Cadeirydd | 05 October 2021 |
|
|
||||
Richard Cyril Pollitt | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Dr Rebecca Aileen Crallan | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Amy Stow | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Martin Paul Webber | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
MANDY WHITEHEAD | Ymddiriedolwr | 14 April 2011 |
|
|
||||
DAVID THELWALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD IAN CHARLTON TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.