Hanes ariannol IMAGINE ACT AND SUCCEED
Rhif yr elusen: 1141823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.33m | £10.18m | £11.27m | £11.29m | £10.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.76m | £9.82m | £10.81m | £10.61m | £10.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.31m | £10.16m | £11.14m | £11.26m | £10.14m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £119.71k | £7.79k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.31m | £10.16m | £11.14m | £11.26m | £10.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.39k | £23.47k | £18.70k | £23.65k | £51.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £119.71k | £7.79k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.74m | £9.80m | £10.80m | £10.59m | £10.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.19k | £11.83k | £12.43k | £18.39k | £17.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £71.33k | £0 | £56.21k | £68.09k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.19k | £11.83k | £12.43k | £18.39k | £17.44k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.