Hanes ariannol SHEERWATER MUSLIM EDUCATION AND WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 1141256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (138 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.49k | £12.42k | £14.53k | £14.92k | £19.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.55k | £7.59k | £10.35k | £3.85k | £7.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.