ymddiriedolwyr THE PANT & DOWLAIS BOYS & GIRLS CLUB
Rhif yr elusen: 1140505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD BRIAN BEATTIE | Cadeirydd | 30 May 2013 |
|
|||||
Louise Davies | Ymddiriedolwr | 02 January 2015 |
|
|||||
CLIVE BARSI M.B.E | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|||||
Kenneth Davies | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|||||
GARETH DAVIES | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|||||
PATRICIA WEAVER | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.