Hanes ariannol ST THOMAS CROOKES
Rhif yr elusen: 1140565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £959.54k | £930.95k | £888.55k | £894.63k | £885.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £754.97k | £840.20k | £747.01k | £754.32k | £782.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £100.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £106.80k | £113.45k | £110.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £776.31k | £790.12k | £756.45k | £695.10k | £654.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £182.99k | £140.67k | £132.01k | £198.62k | £222.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £242 | £170 | £90 | £914 | £8.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £24.33k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £751.15k | £840.20k | £747.01k | £754.32k | £782.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.82k | £3.50k | £3.64k | £4.87k | £4.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £13.35k | £8.76k | £7.17k | £7.17k | £8.84k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.82k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.