ymddiriedolwyr WALLSEND MEMORIAL HALL & PEOPLE'S CENTRE
Rhif yr elusen: 1140467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (19 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLEY ANNE SPILLARD | Cadeirydd | 28 June 2016 |
|
|||||
Michael Riley | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||
Brian Nicholas Topping | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
||||
MICHAEL LISLE | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
||||
MAUREEN MADDEN | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
NEIL BARKER | Ymddiriedolwr | 22 October 2012 |
|
|||||
Dr JOHN DAVID MATHEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.