Hanes ariannol ONE CHURCH BRIGHTON
Rhif yr elusen: 1142607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £499.06k | £691.66k | £760.18k | £594.60k | £608.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £462.09k | £620.04k | £649.51k | £611.72k | £714.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £51.52k | £27.22k | £29.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £306.30k | £339.73k | £260.66k | £204.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £64.76k | £43.62k | £51.88k | £7.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £318.98k | £375.56k | £281.27k | £395.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.62k | £1.28k | £782 | £1.46k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £100.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £540.25k | £611.59k | £578.08k | £689.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £79.79k | £37.92k | £33.64k | £24.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.00k | £3.00k | £5.37k | £4.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.