ymddiriedolwyr ONE CHURCH BRIGHTON
Rhif yr elusen: 1142607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lianne Howard-Dace | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Antony Charles Tilley | Ymddiriedolwr | 09 April 2023 |
|
|
||||
Rebecca Jane Salmon | Ymddiriedolwr | 09 April 2023 |
|
|
||||
Christopher John Evans | Ymddiriedolwr | 09 April 2023 |
|
|
||||
Mark Christian Campbell | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|||||
Richard Mead | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|||||
Avril MACKENZIE-PARR | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
REV DAVE STEELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.