Hanes ariannol SHAARE ZEDEK UK
Rhif yr elusen: 1143272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59m | £1.68m | £4.51m | £2.15m | £1.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59m | £1.61m | £4.55m | £2.03m | £1.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.58m | £1.66m | £4.49m | £2.11m | £1.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.34k | £680 | £712 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.84k | £12.37k | £7.32k | £92 | £1.43k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £9.68k | £39.41k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £564.18k | £574.51k | £1.01m | £818.36k | £600.43k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.29m | £1.36m | £4.33m | £1.80m | £1.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £282.87k | £245.06k | £219.39k | £231.13k | £243.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.43k | £14.50k | £13.44k | £14.45k | £16.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.28m | £1.34m | £4.31m | £1.78m | £1.35m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £10.01k | £11.81k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.