Hanes ariannol OBLIQUE ARTS
Rhif yr elusen: 1142653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.04k | £76.44k | £81.02k | £29.77k | £50.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.44k | £61.38k | £41.06k | £54.24k | £61.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £5.21k | £5.50k | £4.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.84k | £23.50k | £66.57k | £5.50k | £4.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.