Hanes ariannol BROOKSIDE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1142796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.20k | £149.37k | £151.02k | £196.92k | £172.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.69k | £131.29k | £135.29k | £165.83k | £218.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £57.19k | £87.28k | £75.82k | £88.41k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £57.19k | £3.24k | N/A | N/A | £84.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.