ymddiriedolwyr RIDING FOR DISABLED ASSOCIATION ABINGDON LIMITED
Rhif yr elusen: 1141360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Elizabeth Amey | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Sally Tahira Scott | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Karen Lesley Stubbs | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Jane Catherine Stevens | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Victoria Jane Griffiths | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Catriona Mary Caroline Towers | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|
||||
ANN PENELOPE BARLOW | Ymddiriedolwr | 13 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.