Hanes ariannol KINGS CROSS CHURCH
Rhif yr elusen: 1141658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £1.44m | £1.60m | £2.08m | £1.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £1.25m | £1.34m | £1.33m | £1.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £28.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £764.98k | £1.09m | £1.28m | £1.78m | £1.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £251.06k | £281.14k | £241.14k | £268.39k | £217.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £69.06k | £63.58k | £68.28k | £23.63k | £9.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £600 | £1.03k | £800 | £159 | £1.27k | |
|
Incwm - Arall | £901 | £2.78k | £5.39k | £1.13k | £44.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.25m | £1.34m | £1.33m | £1.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.87k | £6.97k | £6.90k | £7.09k | £10.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £31.38k | £57.36k | £43.30k | £54.85k | £56.71k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.