Hanes ariannol KICK
Rhif yr elusen: 1142913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.84k | £71.09k | £53.48k | £111.88k | £113.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.88k | £53.02k | £45.63k | £92.54k | £95.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.42k | £11.57k | £24.82k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.00k | £9.77k | N/A | £11.19k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.