ymddiriedolwyr SOUTHWARK DAY CENTRE FOR ASYLUM SEEKERS
Rhif yr elusen: 1143912
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Robertson | Cadeirydd | 11 September 2020 |
|
|
||||
Claudia Leonescu | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Leila Mulloy | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Chun Hei Lau | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Tod Heyda | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
Gay Barry | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
Ojie Sarah Ajoke | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
Sally Inman | Ymddiriedolwr | 17 February 2016 |
|
|
||||
SIMON TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.