ymddiriedolwyr EAST SUFFOLK BUILDING PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1141809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PAUL ANDREWS BRADLEY | Cadeirydd | 18 July 2013 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Bunn | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Joshua Harry Freemantle | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Emmeline Gabrielle Gallant | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Argus Edward Gathorne-Hardy | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|||||
RICHARD WILLIAM PERKINS | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
||||
ANDREW PETER DERRICK | Ymddiriedolwr | 10 May 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.