ymddiriedolwyr THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD -CHRIST CHAPEL FOR ALL NATIONS
Rhif yr elusen: 1141926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLUFEMI PATRICK OMOYA | Cadeirydd | 09 July 2020 |
|
|
||||
WANDA ANNA SEREDYNSKA | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
OYEYEMI ADEBOWALE EZEKIEL ODJO | Ymddiriedolwr | 02 January 2015 |
|
|
||||
PASTOR MICHAEL OKOJIE | Ymddiriedolwr | 30 March 2012 |
|
|
||||
PASTOR MARY OMOYELE AFOLABI | Ymddiriedolwr | 16 May 2011 |
|
|
||||
OLUFUNMILAYO OMOLARA AWOLIYI | Ymddiriedolwr | 16 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.