Hanes ariannol VOLUNTARY SUPPORT NORTH SURREY
Rhif yr elusen: 1141587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £448.00k | £426.96k | £443.08k | £443.08k | £428.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £386.49k | £426.18k | £399.85k | £399.85k | £399.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £178.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £239.03k | £234.82k | £236.42k | N/A | £239.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.