Hanes ariannol ORGANISATION CETACEA
Rhif yr elusen: 1141728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £335.50k | £546.46k | £352.62k | £373.02k | £634.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £352.76k | £527.03k | £309.71k | £317.29k | £687.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £80.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £280.85k | N/A | N/A | £212.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £12.96k | N/A | N/A | £78.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £252.55k | N/A | N/A | £343.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £101 | N/A | N/A | £247 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £457.14k | N/A | N/A | £637.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £69.89k | N/A | N/A | £50.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £10.94k | N/A | N/A | £94.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.