Hanes ariannol DIVERSE EXCELLENCE CYMRU
Rhif yr elusen: 1142159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £1.32m | £1.44m | £703.68k | £839.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.18m | £1.20m | £841.34k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.05m | £1.23m | £1.25m | £257.64k | £537.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £66.60k | £66.60k | £66.60k | £0 | £96.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.27k | £994 | £2.56k | £3.00k | £7.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.74k | £17.24k | £7.19k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £200.73k | £188.45k | £323.65k | £440.76k | £576.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £918.32k | £1.11m | £1.11m | £259.92k | £256.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £3.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £1.18m | £1.20m | £841.34k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.