Dogfen lywodraethu PROVINCE OF STAFFORDSHIRE AND SHROPSHIRE MARK BENEVOLENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 501780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 15 JUNE 1972 AS AMENDED 2 DECEMBER 1972,17 APRIL 1985 AND 10 MAY 1991 as amended on 04 May 2017
Gwrthrychau elusennol
1. PAYMENTS TO THE MARK BENEVOLENT FUND OF THE GRAND LODGE OF MARK MASTER MASONS. 2. PAYMENTS TO OR FOR THE BENEFIT OF NEEDY MARK MASTER MASONS OF STAFFORDSHIRE AND SHROPSHIRE OR THEIR WIVES, WIDOWS OR OTHER DEPEDANTS. 3. PAYMENTS TO ANY OTHER MASONIC CHARITABLE ORGANISATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED - NORMALLY LOCAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.