Hanes ariannol THE ALEXANDER MOSLEY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1142898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.54m | £7.98m | £6.85m | £291.37k | £91.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.59m | £14.45m | £874.66k | £7.19m | £178.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.21m | £7.62m | £6.67m | N/A | £90.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £335.90k | £362.62k | £182.30k | N/A | £822.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £90.51m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.59m | £14.45m | £855.95k | N/A | £71.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £18.72k | N/A | £100.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.80k | £1.92k | £1.92k | N/A | £2.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.49m | £14.38m | £831.00k | N/A | £20.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £18.72k | N/A | £100.80k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £6.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.