Hanes ariannol FRIENDS OF ST MARCELLINS CHILDREN
Rhif yr elusen: 1143214
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/08/2018 | 01/08/2019 | 01/08/2020 | 01/08/2021 | 01/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.35k | £38.42k | £20.24k | £15.28k | £22.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.03k | £22.00k | £31.57k | £28.35k | £20.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.