Hanes ariannol THE SHREWSBURY ABBEYFIELD SOCIETY LTD
Rhif yr elusen: 501840
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.32k | £74.61k | £88.04k | £79.17k | £5.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.27k | £87.88k | £80.17k | £85.37k | £6.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.