Hanes ariannol COMMUNITY EDUCATION ACADEMY OF LEADERSHIP
Rhif yr elusen: 1144675
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.04k | £43.56k | £93.18k | £15.21k | £76.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.70k | £29.38k | £92.38k | £22.74k | £59.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £76.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.04k | N/A | £64.90k | £4.75k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.