ymddiriedolwyr CLIMBING OUT
Rhif yr elusen: 1145023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Astley Boase | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Mark Harris | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Louise Christina Howard | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Chimene Felton | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Gemma ASton | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
John Redmond | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.