ymddiriedolwyr EMMAUS BRADFORD
Rhif yr elusen: 1142210
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Gethyn Larke | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Janette Ball | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Rachael Walsh | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
SIMON BLAKELEY | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|||||
Sofina kauser Rafiq | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
JANET MARGARET ANDREW | Ymddiriedolwr | 15 November 2014 |
|
|
||||
RACHEL LOUISE DE LUCA | Ymddiriedolwr | 02 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.