ymddiriedolwyr MALDON AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1141869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip James Wakeling | Cadeirydd | 27 February 2019 |
|
|
||||||
Paul Roberts | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|||||||
Claire Morin | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||||
Dale Cox | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||||
Melanie Halls | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||||
Laura Brown | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|
||||||
Peter Dollery | Ymddiriedolwr | 09 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.