Hanes ariannol JIG-SO CHILDREN'S CENTRE
Rhif yr elusen: 1143768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £214.87k | £219.64k | £137.92k | £142.56k | £110.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £194.86k | £203.92k | £162.26k | £151.71k | £125.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £12.42k | £9.25k | N/A | £28.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.67k | N/A | £10.00k | £44.14k | £13.08k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.