ymddiriedolwyr INTERNATIONAL CHILDREN'S PALLIATIVE CARE NETWORK
Rhif yr elusen: 1143712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL JOHN PALFREMAN | Cadeirydd | 01 June 2018 |
|
|
||||
Dr Hanneke Brits | Ymddiriedolwr | 20 December 2021 |
|
|
||||
Dr Gayatri Palat | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Dr Tan Ru Wei | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Dr Esther Nafula Wekesa | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Dr Justin Nathanial Baker | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Dr Michael Jefferson Tatterton | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Robert Francis Glyn Jones | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Dr Christina Marie Vadeboncoeur | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Ntombizodwa Margaret Sithole | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Regina Okhuysen-Cawley MD | Ymddiriedolwr | 07 July 2017 |
|
|
||||
Dr Stephen Connor | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.