Hanes ariannol FOOTSTEPS CHILDREN'S SERVICES LTD
Rhif yr elusen: 1146996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £378.90k | £391.22k | £361.84k | £381.01k | £357.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £397.03k | £351.50k | £354.03k | £371.97k | £388.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.86k | £260.32k | £14.65k | £273.88k | £190.68k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £203.91k | £58.37k | £290.31k | £7.77k | £50.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.