Hanes ariannol ROYAL BRITISH LEGION POPPY LOTTERY LIMITED
Rhif yr elusen: 1145007
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.14m | £6.18m | £3.51m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.14m | £6.18m | £3.51m | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £50.94k | £39.72k | £27.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.09m | £6.14m | £3.48m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.92m | £2.38m | £2.30m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.22m | £3.80m | £1.20m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.92m | £2.38m | £2.30m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.