Hanes ariannol DONNINGTON DOORSTEP
Rhif yr elusen: 1144821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £309.61k | £274.31k | £343.15k | £383.58k | £380.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £266.20k | £320.48k | £289.44k | £378.19k | £358.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £32.45k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.78k | £33.86k | £8.27k | £5.30k | £18.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.