ymddiriedolwyr THE CITY OF DURHAM TRUST
Rhif yr elusen: 502132
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (203 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Hugill | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
Francis William Pritchard | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|||||||
Michael Hurlow | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||||
Sue Margaret Childs | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||||
Dr Adrian Gareth Green | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|||||||
JOHN LOWE | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|||||||
MATTHEW PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|||||||
John Ashby | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||||
ROGER JOHN CORNWELL | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||||
PROFESSOR TIMOTHY JOHN ANDREW CLARK | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||||
RICHARD DAVID HIRD | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.