Hanes ariannol SUFFOLK WEST CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1144118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £476.84k | £570.96k | £617.57k | £685.89k | £602.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £515.46k | £636.70k | £620.17k | £627.65k | £604.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £306.77k | £383.28k | £364.49k | £330.39k | £322.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £6.02k | £794 | £3.27k | £6.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £7.64k | £3.08k | £7.51k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £143.95k | £238.46k | £656.48k | £577.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £4.03k | £1.33k | £1.54k | £3.39k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £26.03k | £9.41k | £17.09k | £14.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £634.77k | £619.34k | £627.11k | £604.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £1.94k | £823 | £540 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £10.03k | £10.42k | £6.77k | £7.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.