ymddiriedolwyr THE BATIC PARTNERSHIP TRUST
Rhif yr elusen: 1144809
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave Walton | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Lucy Fynn | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Natalie Jackson | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Joanne Parkes | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Aaron Cross | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Liz Cornish | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Gemma Thurston | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Sarah Warnes | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Diana Mason | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Desi McKeown | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||
Glenn Moore | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Nic Maxwell | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Emma Dawson | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Dominic Carver | Ymddiriedolwr | 08 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.