Hanes ariannol LITTLE ECHOES DAY NURSERY LTD
Rhif yr elusen: 1144850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £586.75k | £456.21k | £502.34k | £489.77k | £603.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £543.92k | £508.07k | £444.62k | £448.78k | £603.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £24.11k | £4.40k | £65.08k | £95.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.26k | N/A | £4.40k | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £497.92k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £585.49k | N/A | £497.92k | N/A | £600.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £24 | N/A | £3.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £543.92k | N/A | £444.62k | N/A | £603.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.49k | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.