ymddiriedolwyr GENERAL OPTICAL COUNCIL
Rhif yr elusen: 1150137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Gill | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
William Stockdale | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Frank Munro | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
LISA GERSON | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
Dr Anne Wright CBE | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Timothy Parkinson | Ymddiriedolwr | 16 April 2020 |
|
|
||||
Roshni Samra | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Clare Minchington | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Michael Galvin | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
DR Josie Forte | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Sinead Burns | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
DAVID PARKINS | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.