Hanes ariannol INSPIRE PLUS
Rhif yr elusen: 1144507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £664.31k | £666.47k | £798.68k | £1.18m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £527.90k | £548.10k | £560.25k | £811.68k | £997.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £256.14k | £261.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £32.49k | £12.31k | £9.74k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.00k | £12.00k | £28.03k | £7.31k | £271.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £639.36k | £620.81k | £757.00k | £1.17m | £791.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £952 | £1.16k | £1.36k | £653 | £17.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £32.49k | £12.31k | £6.73k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £527.90k | £548.10k | £560.25k | £811.68k | £997.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £17.21k | £32.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.