Hanes ariannol ENGINEERING EDUCATION SCHEME WALES LIMITED
Rhif yr elusen: 1144651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £792.03k | £710.26k | £528.85k | £718.24k | £887.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £736.74k | £662.56k | £459.99k | £656.90k | £839.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £14.94k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £136.39k | £586.51k | £448.82k | £440.91k | £732.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.07k | £15.49k | £10.68k | £1.07k | £5.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £717.18k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £761.96k | £681.78k | £516.37k | £0 | £882.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £13.00k | £1.79k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £736.74k | £662.56k | £459.99k | £656.90k | £839.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.96k | £4.20k | £4.33k | £4.50k | £4.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.