Hanes ariannol THE CHARTERED INSTITUTE FOR THE MANAGEMENT OF SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY
Rhif yr elusen: 1144545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £3.17m | £4.95m | £6.19m | £6.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £2.89m | £4.98m | £5.74m | £6.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.31m | £4.25m | £4.99m | £5.10m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.29m | £0 | £2.97k | £1.16k | £831 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £3.12m | £4.88m | £6.15m | £6.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.04k | £0 | £5.47k | £5.04k | £17.12k | |
|
Incwm - Arall | £1.73k | £52.92k | £62.78k | £29.94k | £53.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.17m | £2.80m | £4.92m | £5.69m | £6.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.20k | £91.04k | £57.50k | £54.53k | £67.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £103.75k | £208.20k | £200.14k | £230.25k | £317.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £5.21k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.