Hanes ariannol Spring North Ltd.
Rhif yr elusen: 1150126
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (112 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36m | £1.08m | £1.20m | £1.60m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.36m | £1.10m | £1.18m | £1.56m | £1.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.13m | £905.44k | £952.25k | £1.56m | £1.42m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £224.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £40.12k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £23.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.32m | £1.08m | £1.18m | £1.56m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £27.62k | £41.76k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £1.10m | £1.18m | £1.56m | £1.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.72k | £0 | £4.16k | £4.69k | £296.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £6.00k | £1.30m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.